ymddiriedolwyr MEPAL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 297314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEN SALLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy Bosson | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
June Sallis | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Lesley Victoria Sculthorpe | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Alan Fayers | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Lynne Doris Sarah Woodward | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
DAVID CAMPBELL STAZICKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.