Minehead Gardening Club

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have a meeting once a month where we have guest speakers giving us talks on various garden subjects. We do not hold a meeting in August or December. We have a flower show once a year in August which is for the people of Minehead and surrounding towns - not just for the garden club members. There are various activities during the year, such as visits to gardens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 27 Awst 1987: Cofrestrwyd
- MINEHEAD GARDEN CLUB (Enw gwaith)
- MINEHEAD AND DISTRICT GARDENERS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Lawton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Keith Paine | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christine Paine | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
GEOFF FULLER | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18k | £1.26k | £618 | £4.92k | £5.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.92k | £1.04k | £769 | £4.39k | £4.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST MARCH 1986 AS AMENDED 29TH MARCH 1987 as amended on 08 Aug 2022 as amended on 29 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EUDCATION OF THE PUBLIC IN THE THEORY AND PRACTICE OF HORTICULTURE IN THE MINEHEAD AND DISTRICT AREA.
Maes buddion
MINEHEAD AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Paganel Road
MINEHEAD
TA24 5EX
- Ffôn:
- 01643706558
- E-bost:
- minehead.gardeners@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window