ymddiriedolwyr THE SPRING ARTS AND HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 297353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Bowns | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Shephard | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Francesca Moody | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Maggie McMurray | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Richard McMillan | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Sam Garner-Gibbons | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Nathan Curry | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
Peter Hammond | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.