E D P DRUG & ALCOHOL SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDP's mission is to open doors for people affected by substance misuse so they can improve their lives and those of their families and communities. It is EDP's vision to improve the quality of life for people affected by substance misuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 21 Awst 1987: Cofrestrwyd
- EDP DRUG & ALCOHOL SERVICES (Enw gwaith)
- EXETER DRUGS PROJECT (Enw blaenorol)
- EXETER DRUGS PROJECT LTD (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN MACQUEEN | Cadeirydd | 21 July 2011 |
|
|||||
SARAH SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Carl Andrew Grindrod | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
James Gilbert | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.62m | £10.08m | £9.86m | £2.23m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.05m | £9.51m | £9.39m | £4.87m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.93m | £7.34m | £9.85m | £2.22m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.94k | £5.14k | £6.62k | £698 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.61m | £10.08m | £9.85m | £2.22m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182 | £80 | £13.12k | £11.85k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.05m | £9.51m | £9.39m | £2.14m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | £216 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.65k | £15.76k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.73m | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | 14 Mai 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 JUL 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02 DEC 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 AUG 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 APR 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 APR 2020
Gwrthrychau elusennol
5.1 THE OBJECTS (OBJECTS) FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES IN ORDER TO PROVIDE SUPPORT AND ASSISTANCE TO INDIVIDUALS WHO MAY BE SOCIALLY EXCLUDED AND SEEKING TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE, TO BECOME FULLY INTEGRATED MEMBERS OF SOCIETY, IN PARTICULAR BY: 5.1.1 PROVIDING ASSISTANCE AND SUPPORT IN THE RELIEF OF PHYSICAL AND MENTAL SICKNESS OF PERSONS IN NEED BY REASONS OF SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY, INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; 5.1.2 RELIEVING THE HARDSHIP OF THOSE IN NEED BY REASONS OF YOUTH, AGE, INFIRMITY, PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY THE PROVISION OF SOCIAL HOUSING AND HOUSING SUPPORT; 5.1.3 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT AND ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING SUSTAINABLE TRAINING FOR EMPLOYMENT OR WORK) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND IN PARTICULAR SUCH PERSONS WHO ARE IN NEED DUE TO THE LACK OF EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT OR WHO OTHERWISE REQUIRE ASSISTANCE IN GAINING EMPLOYMENT; 5.1.4 THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP (FINANCIAL OR OTHERWISE) AND DISTRESS AMONG CHILDREN, YOUNG PEOPLE, FAMILIES AND OTHER MEMBERS OF SOCIETY IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES, ADVICE AND SUPPORT AS MAY BE REQUIRED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 5.1.5 ASSISTING IN THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH, AND IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, THROUGH THE PROVISION OF CLINICAL AND OTHER SERVICES AND SUPPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Human Kind
Unit 22
Bowburn North Industrial Estate
Bowburn
DURHAM
DH6 5PF
- Ffôn:
- 01392 710666
- E-bost:
- info@edp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window