ymddiriedolwyr CITY DISCOVERY CENTRE
Rhif yr elusen: 297397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Petchey | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Peter Martin | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Robert Exon | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Bob Adams | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
PAUL COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
DAVID LOCK | Ymddiriedolwr | 14 November 2007 |
|
|
||||
STEPHEN PAUL CROWTHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.