ymddiriedolwyr HAMBROOK VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 297407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Slade | Cadeirydd | 25 February 2015 |
|
|
||||
Anna Marie Townsend-Daly | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andries Johannes van der Merwe | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Edmund Frederick Allingham | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Theresa van der Merwe | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Madeleine Dunham | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Pamela Willis | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
FAY HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERYL MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN DYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.