Hanes ariannol ROUNDABOUT

Rhif yr elusen: 297491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £430.33k £488.57k £488.69k £550.44k £560.44k
Cyfanswm gwariant £426.68k £402.51k £503.10k £544.50k £557.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £108.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £47.34k £94.68k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £207.40k £12.34k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £342.55k £379.76k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £490 £2.33k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £166.01k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £539.62k £550.86k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £4.87k £6.98k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £3.27k £3.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0