Hanes ariannol KINGSTON CHAMBER ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 297541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.28k £5.49k £9.32k £12.14k £12.45k
Cyfanswm gwariant £5.94k £3.03k £9.54k £10.99k £13.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A