Hanes ariannol THE INTERNATIONAL DANCE TEACHERS' ASSOCIATION LIMITED BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 297561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £240.94k £31.15k £100.23k £222.84k £242.90k
Cyfanswm gwariant £348.43k £77.74k £113.22k £213.44k £209.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A