Hanes ariannol BUSINESS IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 297716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.10m | £16.40m | £16.90m | £14.49m | £13.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.64m | £16.95m | £14.82m | £15.59m | £15.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £140.10k | £133.95k | £93.45k | £102.76k | £17.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £697.39k | £657.95k | £486.58k | £683.54k | £644.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.56m | £1.30m | £904.83k | £1.03m | £1.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.52m | £15.09m | £16.00m | £13.46m | £12.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.26k | £16.97k | £771 | £3.81k | £42.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.64m | £16.95m | £14.82m | £15.59m | £15.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £147.43k | £168.26k | £169.52k | £171.12k | £186.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.