ymddiriedolwyr BUSINESS IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 297716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Harrison | Cadeirydd | 08 December 2023 |
|
|
||||
Zahra Shiva Bahrololoumi CBE | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Victoria Anne Davies | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Jane Ashcroft | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Raman Bhatia | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Lucinda Charles-Jones | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Dame Alison Rose | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
RICHARD HUTTON | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
Keith Charles Frederick Weed CBE | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|||||
Jeremy Mark Pocklington CB | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.