FRIENDS OF ST MICHAEL'S CHURCH PARIS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of St Michael's exists to support St Michael's Anglican Church, Paris. It provides an easy and tax-efficient vehicle for former members of the congregation and other supporters who live in the UK to financially support the activities of the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ffrainc
Llywodraethu
- 06 Hydref 1987: Cofrestrwyd
- 23 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- FRIENDS OF ST MICHAEL'S (Enw gwaith)
- FRIENDS OF ST MICHAEL'S PARIS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.68k | £1.74k | £733 | £1.11k | £839 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18k | £2.13k | £848 | £1.11k | £839 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 14 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 11 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 04 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 20TH JUNE 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN GOSPEL IN THE UNITED KINGDOM AND FRANCE AND ELSEWHERE THROUGHOUT THE WORLD IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL BASIS SET OUT IN THE SCHEDULE (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE DOCTRINAL BASIS) AND FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN EVANGELICAL FAITH IN SUCH OTHER WAYS AS THE ASSOCIATION SHALL THINK FIT INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window