Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE CENTRE FOR YOUNG MUSICIANS (FCYM)
Rhif yr elusen: 297745

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Gayani Fernando | Cadeirydd | 04 May 2024 |
|
|
||||
Emma Chimduwem | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Choy Yin Chow | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Centre for Young Musicians | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Judith Robinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Tomaso Springardi | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
LAURENCE MARKANTONIS | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.