HELP THE CHILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help the Child raises funds through a number of events throughout the year, with the purpose of providing items of specialist equipment and educational toys for children with special educational needs, physical disability or sensory impairment within Somerset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 January 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Stimpson | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Claire Margaret Thomas | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Louise Alexandra Allen | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Angela Jane Webber | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Sally Gordon Holl | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Jennifer Daphne Blackshaw | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Susan Katherine Godfrey | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Hazel Ann Gough | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
Carol Anne Hicks | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN JANE BRENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nicola Gail Sucksmith | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Stephanie June Sampson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLA ROSE WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.19k | £19.47k | £14.07k | £12.41k | £24.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.67k | £13.84k | £15.58k | £9.92k | £21.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2024 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2022 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2020 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22ND SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS SUFFERING AND DISTRESS OF MENTALLY AND PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN RESIDENT IN SOMERSET AND AVON BY PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING AIDS CALCULATED TO REDUCE THE SICKNESS SUFFERING AND DISTRESS OF SUCH CHILDREN
Maes buddion
SOMERSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CROSSWAYS
GORE ROAD
BURNHAM-ON-SEA
TA8 2HL
- Ffôn:
- 01278792555
- E-bost:
- admin@helpthechild.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window