Ymddiriedolwyr HELP THE CHILD
Rhif yr elusen: 297790

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Stimpson | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Claire Margaret Thomas | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Louise Alexandra Allen | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Angela Jane Webber | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Sally Gordon Holl | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Jennifer Daphne Blackshaw | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Susan Katherine Godfrey | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Hazel Ann Gough | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
Carol Anne Hicks | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN JANE BRENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nicola Gail Sucksmith | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Stephanie June Sampson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLA ROSE WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.