Hanes ariannol PARK SCHOOL
Rhif yr elusen: 297797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £376.05k | £356.73k | £502.75k | £502.59k | £538.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £405.62k | £392.87k | £425.09k | £482.68k | £614.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.33k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £49.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £494.68k | £495.34k | £538.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £357 | £95 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £7.71k | £7.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £424.48k | £482.09k | £614.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £612 | £590 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.