ymddiriedolwyr HOMELESS OXFORDSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 297806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carol Sweetenham | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Clare Periton | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Pamela Roberts | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
David-Huw Owen | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
David Cryer | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Robin Rogers | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Anthony Alexander | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Kate Hood | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Francis Webster | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.