GLOUCESTERSHIRE AVIATION COLLECTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to preserve the aeronautical heritage of Gloucestershire for the benefit of the public and to exhibit to members of the public materials related to flying, the air and space industry and its associated technology by means of the establishment and maintenance of an aviation museum and other permanent and temporary exhibitions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
- JET AGE MUSEUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Godfrey | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||||||
Peter Woolfrey | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||||||
Oliver Towers | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||||
Martin Renshaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||||
Anthony Sangwine | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||||||
Christopher Campbell | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||||||
Graham George Howell | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|||||||||
TONY MACKINNON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.07k | £120.17k | £144.44k | £93.71k | £130.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.13k | £55.85k | £76.45k | £93.74k | £117.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.50k | £37.91k | £1.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH JUNE 1987 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE AND PRESERVE THE AERONAUTICAL HERITAGE OF GLOUCESTERSHIRE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. B) TO EXHIBIT TO MEMBERS OF THE PUBLIC MATERIALS RELATED TO FLYING THE AIR AND SPACE INDUSTRY AND ESTABLISHMENT AND MAINTENAANCE OF AN AVIATION MUSEUM AND OTHER TEMPORARY OR PERMANENT EXHIBITIONS.
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 3
Ambrose House Meteor Court
Barnett Way
Barnwood
GLOUCESTER
GL4 3GG
- Ffôn:
- 01452308153
- E-bost:
- contact@jetagemuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window