ALDER BRIDGE ASSOCIATION FOR STEINER-WALDORF EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alder Bridge Associaition for Steiner-Waldorf Education provides schooling, kindergartens and Parent & Child groups based upon Rudolf Steiner's teaching to educate the whole child.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
- ALDER BRIDGE ASSOCIATION (Enw gwaith)
- ALDER BRIDGE SCHOOL (Enw gwaith)
- CHRISTCHURCH GARDENS KINDERGARTEN (Enw gwaith)
- READING STEINER SCHOOL PROJECT (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JENKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bimal Dharsi | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
James Sean O'Sullivan Iveson | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £372.41k | £439.74k | £415.23k | £420.81k | £324.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £382.07k | £404.96k | £442.41k | £411.79k | £385.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £15.00k | £14.31k | £15.18k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH AUGUST 1987, AMENDED 8 FEBRUARY 1999, AMENDED 27 APRIL 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION UPON THE PRINCIPLES INDICATED BY THE LATE DR RUDOLF STEINER AND TO CONDUCT IN THE UNITED KINGDOM ANY BOARDING OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN. (FOR DETAILS, SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION.)
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRIDGE HOUSE
MILL LANE
PADWORTH
READING
RG7 4JU
- Ffôn:
- 01189714471
- E-bost:
- info@alderbridge.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window