Hanes ariannol ST AUGUSTINE OF CANTERBURY SCHOOL PRIORSWOOD TAUNTON, SOMERSET
Rhif yr elusen: 297895
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2006 | 06/04/2007 | 06/04/2008 | 06/04/2009 | 06/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.64k | £0 | £0 | £24.31k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.09k | £0 | £0 | £28.50k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.