ymddiriedolwyr THE T E LAWRENCE SOCIETY
Rhif yr elusen: 297940
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Winter | Cadeirydd | 24 September 2018 |
|
|
||||
Ian David Heritage | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
David Keith Sleep | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
John Johnson-Allen | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Philip Neale | Ymddiriedolwr | 23 September 2010 |
|
|
||||
Carol Darbyshire | Ymddiriedolwr | 24 September 2003 |
|
|
||||
Susan Purver | Ymddiriedolwr | 24 September 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.