Hanes ariannol BOWERHILL VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 297945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.79k | £24.66k | £27.40k | £31.37k | £42.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.61k | £27.97k | £21.21k | £21.75k | £45.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.85k | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.85k | £2.80k | £24.21k | £2.67k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.