ymddiriedolwyr LEWES U3A
Rhif yr elusen: 297948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Moorhead | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Charles Roger Sabin Cockrell | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
margaret coffey | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Mary Anne Ralph | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Susan Murray | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|||||
Anne Mary Eunice Williams | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Marion Anne Tyler | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Michael Warren Austin | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.