ymddiriedolwyr THE BLISS TRUST
Rhif yr elusen: 297956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW DAVID HAITLY BURN | Cadeirydd |
|
||||||
IAN SANDERSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|||||
LIAM TAYLOR WEST | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Secombe | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Pooley | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||
Helen Jane Kotz | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||
ANNA PENSAERT | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
||||
RONALD LEWIS EDMUND FOREMAN | Ymddiriedolwr | 21 January 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH HELEN TRAVIS | Ymddiriedolwr | 12 March 1987 |
|
|||||
RICHARD MICHAEL ANDREWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.