Hanes ariannol WORLDS END UNDER FIVES CENTRE
Rhif yr elusen: 297958
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.36k | £190.92k | £195.41k | £178.92k | £248.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.65k | £192.39k | £180.31k | £245.23k | £220.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.57k | £54.57k | £54.54k | £95.45k | £133.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.48k | £84.48k | N/A | N/A | £54.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.