Hanes ariannol NATIONAL AIDS TRUST
Rhif yr elusen: 297977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £781.39k | £738.52k | £823.59k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £927.57k | £933.65k | £888.86k | £975.75k | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.88k | £12.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.28k | N/A | £68.97k | £275 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £689.07k | £833.08k | £663.45k | £820.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.82k | £85.31k | £160.61k | £157.24k | £307.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £259.24k | £0 | £2.43k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.90k | £7.01k | £4.07k | £2.90k | £7.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £925.50k | £43.13k | £25.20k | £82.65k | £39.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £744.18k | £770.26k | £752.64k | £781.59k | £844.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.39k | £163.39k | £136.22k | £194.17k | £289.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.96k | £0 | £52.99k | £0 | £62.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.