ymddiriedolwyr NATIONAL AIDS TRUST
Rhif yr elusen: 297977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JANE ANDERSON | Cadeirydd | 20 November 2014 |
|
|||||||||||
David Neil Sparks | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||||||||
Dr Alessandro Ceccarelli | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||||||
Dr Ann Kathleen Sullivan | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||||||||
John Ceri Edwards | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||||||||
STEPHEN CRAMPTON-HAYWARD | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|||||||||||
Gary Christie | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||||||
Andrew Romain Hochhauser | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|||||||||||
Angelina Namiba | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||||||||
Peter Donald Roscrow | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.