Hanes ariannol VICTIM SUPPORT
Rhif yr elusen: 298028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.74m | £37.62m | £41.04m | £44.35m | £48.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.25m | £37.81m | £40.18m | £43.37m | £48.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.59m | £25.01m | £28.24m | £30.58m | £34.48m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.72m | £9.70m | £9.40m | £9.24m | £9.53m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £589.00k | £232.00k | £116.00k | £329.00k | £65.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £427.00k | £440.00k | £529.00k | £479.00k | £419.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.37m | £36.84m | £39.77m | £41.99m | £46.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.00k | £23.00k | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £336.00k | £85.00k | £612.00k | £1.55m | £1.62m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £511.00k | £178.00k | £39.00k | £230.00k | £8 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.05m | £37.63m | £40.00m | £43.20m | £48.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.00k | £184.00k | £178.00k | £174.00k | £121.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.00k | £41.00k | £28.00k | £43.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.