THE BRITISH FIRE SERVICES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage best practice and theoretical instruction and practical application of fire prevention, fire safety, extinction and first aid to the injured. Providing a central organisation for fire and rescue services and generally to do things as may from time to time be necessary to elevate the status of the wider service for the benefit of the community at large.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamus Higgins | Cadeirydd | 13 April 2019 |
|
|
||||
Christopher Veitch | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Rev Thomas Woodhouse | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Steve Owen-Hughes MBE | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
John Watson | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Paul Basson | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Matt Stokes | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
RICHARD LOVELACE | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM LOWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEVE SHIRLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FRANK TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFF MCSWEENEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.38k | £10.51k | £22.40k | £22.40k | £21.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.96k | £17.66k | £20.89k | £20.89k | £18.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH APRIL 1912 AS AMENDED 7TH SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE THEORETICAL INSTRUCTION AND PRACTICAL APPLICATION OF FIRE PREVENTION, EXTINCTION AND FIRST AID TO THE INJURED BY PROVIDING A CENTRAL ORGANISATION FOR FIRE BRIGADES AND SALVAGE CORPORATIONS, AND GERNERALLY TO DO ALL SUCH THINGS AS MAY FROM TIME TO TIME BE NECESSARY TO ELEVATE THE STATUS FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AT LARGE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE FINANCE CENTRE
34A SOUTHGATE
SLEAFORD
LINCOLNSHIRE
NG34 7RY
- Ffôn:
- 07745585082
- E-bost:
- generalsecretary@bfsa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window