Hanes ariannol JUBILEE HOUSE CARE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 298074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £2.27m | £2.55m | £2.76m | £3.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.28m | £2.53m | £2.72m | £3.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.07m | £2.12m | £2.46m | N/A | £2.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.41k | £46.47k | £48.77k | £32.70k | £92.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £309 | £572 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £2.22m | £2.46m | £2.73m | £3.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.60k | £5.74k | £3.16k | £1.84k | £6.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £37.08k | £2.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.13m | £2.27m | £2.52m | £2.72m | £3.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.89k | £14.05k | £2.93k | £200 | £11.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.