Ymddiriedolwyr THE HENRY DOUBLEDAY RESEARCH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 298104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Bond Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Caroline Bosher Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
John Varney Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Nadia Mazza Ymddiriedolwr 19 July 2024
Dim ar gofnod
Leslie Robinson Ymddiriedolwr 06 June 2024
Dim ar gofnod
Catherine Sara Dawson Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Mark Gordon Mitchell Ymddiriedolwr 20 October 2022
Dim ar gofnod
Rhiannon Louise Taylor Ymddiriedolwr 25 June 2022
Dim ar gofnod
Angela Wright Ymddiriedolwr 25 June 2022
Dim ar gofnod
Joylon Thorpe McIndoe Ymddiriedolwr 25 June 2022
Dim ar gofnod
Keith Arrowsmith Ymddiriedolwr 17 September 2021
LEINTWARDINE VILLAGE HALL AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser