GATWICK TRAVEL-CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gatwick TravelCare assists over 2000 passengers a year with travel related problems. These cover a wide range of issues including financial difficulties, missed flights, passport irregularities and mental health. The team of staff and volunteers also works with airlines, handling agents, consulates, embassies, social services and the police to provide passengers with the best possible service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078466 SAMM SOUTH EAST ( THE GATWICK GROUP )
- 18 Rhagfyr 1987: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- GATWICK TRAVEL-CARE UNIT (Enw blaenorol)
- GATWICK TRAVEL-CARE UNITE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren McDaniel | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|
||||
Karen Edwards | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Derek Hearsey | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Susan Ann Wilcox | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lyndsay Siantonas | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Linda Comber | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Julie Annette Ayres | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.10k | £73.04k | £47.73k | £76.63k | £87.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.86k | £65.92k | £43.92k | £63.71k | £77.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £40.50k | £27.00k | £27.00k | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.00k | £27.48k | £4.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH OCTOBER 1987 as amended on 01 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND TO ADVANCE RELIGION AMONGST PERSONS TRAVELLING THROUGH GATWICK AIRPORT, GATWICK, WEST SUSSEX, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WHOSE PROBLEMS ARE OUTSIDE THE SCOPE OF THE NORMAL SERVICES PROVIDED BY THE AIRPORTS AUTHORITY, AIRLINES, FIRMS AND CONTROL AUTHORITIES.
Maes buddion
GATWICK AIRPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gatwick Travel-Care
Room 3014B
South Terminal
GATWICK AIRPORT
West Sussex
RH6 0NP
- Ffôn:
- 01293 504283
- E-bost:
- travel.care@gatwickairport.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window