CROWTHORNE COMMUNITY MINIBUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide transport for elderly and disabled persons in Crowthorne and environs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £497 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Hampshire
- Surrey
- Wokingham
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1987: Cofrestrwyd
- CROWTHORNE COMMUNITY MINI BUS PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD SKILTON | Cadeirydd | 14 January 2014 |
|
|
||||
PHILIP DAMIAN HOOD | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Mike Frost | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Linda Skilton | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Michael Timothy Fitzpatrick - Nash | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Carol Baldry | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
BRIAN JONES | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.00k | £4.40k | £47.94k | £12.82k | £16.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.50k | £3.49k | £12.44k | £19.90k | £22.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | £497 | £497 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH NOVEMBER 1987 AS AMENDED 20 MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE TRANSPORT FOR THE USE OF CHARITABLE ORGANISATIONS BASED WITHIN THE COMMUNITY OF CROWTHORNE AND ITS ENVIRONS, WITHPRIORITY GIVEN TO THOSE ORGANISATIONS DEALING WITH THE ELDERLY, DISABLES AND OTHER NEED PERSONS, OR TO INDIVIDUALS IN SPECIFIC NEED BY REASON OF POVERTY, SICKNESS OR HANDICAP.
Maes buddion
CROWTHORNE AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 The Brambles
CROWTHORNE
Berkshire
RG45 6EF
- Ffôn:
- 01344762993
- E-bost:
- SKILTON_RICHARD@YAHOO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window