Ymddiriedolwyr CROWTHORNE COMMUNITY MINIBUS

Rhif yr elusen: 298176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RICHARD SKILTON Cadeirydd 14 January 2014
Dim ar gofnod
PHILIP DAMIAN HOOD Ymddiriedolwr 01 March 2024
CROWTHORNE BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Frost Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Linda Skilton Ymddiriedolwr 18 June 2019
Dim ar gofnod
Michael Timothy Fitzpatrick - Nash Ymddiriedolwr 20 June 2018
Dim ar gofnod
Carol Baldry Ymddiriedolwr 20 November 2014
Dim ar gofnod
BRIAN JONES Ymddiriedolwr 15 July 2013
Dim ar gofnod