Hanes ariannol SOCIETY OF WOMEN ARTISTS LIMITED

Rhif yr elusen: 298241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.76k £53.50k £71.77k £98.49k £88.09k
Cyfanswm gwariant £28.73k £27.93k £72.21k £88.07k £86.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A