CORNERSTONE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's principal objective is the proclamation and furtherance of the gospel of God concerning His Son Jesus Christ our Lord and the preaching and teaching of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bromley
- Caint
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135090 CORNERSTONE CHRISTIAN CENTRE (BROMLEY)
- 06 Ionawr 1988: Cofrestrwyd
- 15 Mehefin 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CORNERSTONE CHRISTIAN CENTRE (Enw gwaith)
- BROMLEY NORTH FREE CHURCH TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.17k | £351.30k | £389.03k | £366.00k | £365.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £357.28k | £373.54k | £393.15k | £367.57k | £348.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 23 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | 29 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 24 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 11 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 24 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | 24 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 18 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 20 Gorffennaf 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19 MARCH 1987 AS AMENDED 7 APRIL 1992 AND 15 OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE SAID DOCTRINAL BASIS OF FAITH THROUGH THE WORK AND MINISTRY OF BROMLEY NORTH FREE CHURCH (NOW KNOWN AS THE CORNERSTONE TRUST) AND THUS TO RELIEVE HUMAN SUFFERING
Maes buddion
BROMLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window