THE BERKHAMSTED SPORTS GROUND CHARITABLE ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Sports facilities in Berkhamsted and grants to sporting organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
- THE BERKHAMSTED SPORTS GROUND ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED PAUL FORSTER | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|||||
Daniel James Prince | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Kevin Alan Clarke | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Daniel Blesovsky | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Alexander James Coakley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Paul Jerzy Dubenski | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Christopher John Fleming | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
ANDREW JAMES SPARROW | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
STEVEN PAUL DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
CHRISTIAN SIMON ARMOND | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
JOHN GUY SHAW | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Michael Dennis Atkins | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64k | £1.64k | £4.12k | £4.68k | £6.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.53k | £4.46k | £15.49k | £461 | £5.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ebrill 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH APRIL 1924 REVISED DECEMBER 1986 AND 20TH OCTOBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE INHABITANTS OF BERKHAMSTED AND THE NEIGHBOURHOOD IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PURPOSE OF RELAXATION AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
DACORUM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Cross Oak Road
BERKHAMSTED
Hertfordshire
HP4 3EH
- Ffôn:
- 07490069479
- E-bost:
- andrew.j.sparrow@gmail.com
- Gwefan:
-
bsgca.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window