Hanes ariannol THE CARMELITE MONASTERY WARE TRUST

Rhif yr elusen: 298379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.12k £12.76k £14.05k £17.99k £18.69k
Cyfanswm gwariant £35.44k £15.95k £15.82k £13.87k £39.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A