COMMUNITY MUSIC EAST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CME's objectives are to promote, maintain, improve and advance education particularly by the improvement of public taste, appreciation and understanding of music by the conduct of classes and courses,the presentation of concerts, the performance of music and the encouragement of the Arts generally including the arts of music, singing, dance, drama, literature, sculpture and painting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- C M E (Enw gwaith)
- CME (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.45k | £159.70k | £102.68k | £56.30k | £7.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.72k | £164.86k | £126.50k | £34.25k | £3.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.00k | £3.56k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 10 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 31 Mai 2017 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 12 Mai 2017 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 29 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 29 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30TH OCTOBER 1987.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF PUBLIC TASTE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF MUSIC BY THE CONDUCT OF CLASSES AND COURSES THE PRESENTATION OF CONCERTS THE PERFORMANCE OF MUSIC AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS GENERALLY INCLUDING THE ARTS OF MUSIC SINGING DANCE DRAMA LITERATURE SCULPTURE AND PAINTING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window