PRIME THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prime Theatre (formally known as Sixth Sense Theatre Company) entertains, educates and empowers young people (0-25yrs) through professional theatre and the creative activities associated with this. Our professional productions tour across the South West and to the rest of the UK and are complemented by an accredited programme of youth theatre, schools and community workshops and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,300 o 1 gontract(au) llywodraeth a £217,555 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 04 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
- SIXTH SENSE THEATRE COMPANY (Enw blaenorol)
- SIXTH SENSE THEATRE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nicholas Richard Capstick OBE | Cadeirydd | 06 July 2020 |
|
|
||||
Alexandra Batty | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Jade Bennett | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Laura Katherine Goulden | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Emma Carter | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Sharon Hodge | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
PETER HORWAT | Ymddiriedolwr | 21 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £332.77k | £279.08k | £376.79k | £421.69k | £417.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.97k | £220.97k | £269.26k | £327.47k | £334.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.30k | £19.30k | £19.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £123.54k | £128.56k | £90.00k | £195.06k | £217.56k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/09/1987 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/06/2002 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 07/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION, APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE ARTS, PARTICULARLY BY THE FORMULATION, PREPARATION, ESTABLISHMENT AND PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS, FESTIVALS AND PRODUCTIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WYVERN THEATRE
THEATRE SQUARE
SWINDON
SN1 1QN
- Ffôn:
- 01793614846
- E-bost:
- info@primetheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window