Hanes ariannol THE ROSEMARY NEWTON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 298503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/07/2020 15/07/2021 15/07/2022 15/07/2023 15/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £183 £313 £313 £313 £313
Cyfanswm gwariant £315 £305 £0 £303 £310
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A