Hanes ariannol SCIENCE PROJECTS
Rhif yr elusen: 298542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.79m | £1.66m | £1.12m | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.74m | £1.76m | £1.69m | £1.35m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £26.42k | £4.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.00k | £13.50k | £13.10k | £31.22k | £11.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.34m | £674.13k | £563.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £1.77m | £163.91k | £341.20k | £508.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.59k | £2.88k | £1.31k | £84 | £796 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £137.07k | £70.86k | £7.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | £1.74m | £1.69m | £1.35m | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.73k | £20.45k | £7.53k | £179 | £1.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.58k | £119.72k | £144.80k | £142.52k | £142.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.