Hanes ariannol DR CHALLONER'S SCHOOL EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 298550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £218.86k £540.87k £307.26k £401.85k £471.45k
Cyfanswm gwariant £140.37k £614.46k £343.91k £241.06k £43.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £540.75k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £120 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £105.61k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £614.46k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £6.12k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £601.70k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A