ymddiriedolwyr SHEPHERDS DOWN SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 298561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Davenport | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Claudia Beard | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|||||
Megan Burden | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
DEBORAH GOODERHAM | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
||||
BRIAN MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.