Hanes ariannol KINGFISHER TRUST
Rhif yr elusen: 298564
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.98k | £158.79k | £165.58k | £160.82k | £126.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.59k | £140.90k | £146.50k | £143.90k | £165.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £74.97k | £50.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.