Ymddiriedolwyr BRAMDEAN AND HINTON AMPNER WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 298568

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Bennet | Cadeirydd | 17 May 2017 |
|
|
||||
Valerie Wombell | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Joan Gilchrist | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Sue Gerrard | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Mrs Jane Rothery | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Mandy Bulloch | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
JOANNA LUNN | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
JENNIFER ANNE MORRIS | Ymddiriedolwr | 19 May 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.