SPECIAL CARE BABY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain medical equipment and services and to undertake research directly or indirectly essential to support the life of babies in distress at birth for the public benefit including the education, training and support services for staff and patients and others in all matters relating to the health of mothers and babies insofar as they are legally charitable
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bromley
- Caint
- Croydon
Llywodraethu
- 22 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
- S C B U (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virra Kris Martinez | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Ester Perez Molina | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Georgie Jenkins | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Stokoe | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
ALAN HOWARD QUARRY | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|
||||
KAREN FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DANIELA HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA NANCY DE VAUX | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.07k | £7.10k | £11.61k | £4.71k | £5.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.76k | £7.79k | £797 | £803 | £8.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH OCTOBER 1987 AMENDED ON 10 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROMOTION OF GOOD HEALTH IN SUCH MANNER AS TO PROVIDE SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH PROPORTIONS AND IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION DETERMINE INCLUDING IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO PROVIDE AND MAINTAIN MEDICAL EQUIPMENT AND SERVICES AND TO UNDERTAKE RESEARCH DIRECTLY OR INDIRECTLY ESSENTIAL TO SUPPORT THE LIFE OF BABIES IN DISTRESS AT BIRTH FR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING THE EDUCATION TRAINING AND SUPPORT SERVICES FOR STAFF AND PARENTS AND OTHER IN ALL MATTERS THE HEALTH AND CARE OF MOTHERS AND BABIES
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE BROMLEY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Julian Road
Orpington
BR6 6HU
- Ffôn:
- 01689851564
- E-bost:
- specialcarebabyfund@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window