Hanes ariannol THE SIR GEOFFREY TODD TRUST

Rhif yr elusen: 298597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.47k £12.96k £10.03k £8.94k £34.84k
Cyfanswm gwariant £26.89k £21.07k £43.46k £53.38k £9.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A