Ymddiriedolwyr THE SIR GEOFFREY TODD TRUST
Rhif yr elusen: 298597

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Hugh Macalister Horne BM BCh | Cadeirydd | 25 April 2014 |
|
|||||
Jonathan Keith Fife | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|||||
Jonathon Richard Culley | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Margaret Anne Jones | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Dr Nalini Rangesh | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Rosemary Richardson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Sandra Anne Evans | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
DR ANDREW HOPKIRK | Ymddiriedolwr | 16 August 2006 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.