SHELTER HOUSING ACTION FOR HASTINGS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity ceased its activities 31/03/2005.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
- 24 Tachwedd 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- S H A H (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.49k | £109.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.47k | £131.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 25 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 30 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH NOVEMBER 1987, AND AMENDED BY SOLUTION PASSED 14TH JANUARY 1988.
Gwrthrychau elusennol
(I) TO RELIEVE THE POVERTY AND DISTRESS OF PEOPLE LIVING IN HASTINGS AND ROTHER IN EAST SUSSEX AND THEIR ENVIRONS WHO ARE SUFFERING FORM THE EFFECTS OF HOMELESSNESS OR BAD HOUSING, PARTICULARLY THROUGH THE PROVISION OF A COMPREHENSIVE HOUSING AID AND ADVICE SERVICE. (II) TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SUFFERING FROM THE EFFECTS OF HOMELESSNESS OR BAD HOUSING AND ASSOCIATED ISSUES. (III) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SUFFERING FROM THE EFFECTS OF HOMELESSNESS OR BAD HOUSING AND ASSOCIATED ISSUES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
HASTINGS AND ROTHER AND ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window